Org.nr: 559167-2869
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Paulsson, Nils Johan Peter | 2023-12-15 |
Huvudansvarig revisor | Rasmusson, Lars Johan | 2023-12-15 |
Revisor | KPMG AB | 2023-12-15 |
Styrelseledamot | Elfwing, Jens Patrik | 2022-11-12 |
Styrelsesuppleant | Åkesson, Per Lennart Stefan | 2022-11-12 |
Styrelseledamot | Linde, Sven Martin | 2022-05-14 |
Styrelsesuppleant | Takwa, Mohamad | 2021-10-17 |
Verkställande direktör | Takwa, Mohamad | 2021-10-17 |