Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Adrian Aapro
Adrian Aapro
19980610-XXXX
Ta kreditupplysning
Adrian Aapro är en man född den 10 juni 1998. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-08-04. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fastighets AB S.V.T Aapro
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
AO Jordbromalm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Köksmästaren AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aapro Fastigheter Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Täckeråker 2:15 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Isoisä Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Isoisä Asset Management AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Tabellarium AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Tabellarium AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast 1:30 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast 1:24 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Holding 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Holding 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Isoisä HoldCo AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Isoisä HoldCo AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aapro Fastigheter AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SVT Aapro Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Alx Investment AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aapro & Olofsson Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ropro Property Group AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighets AB Jägaren
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast 1 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Aaprofast Ösby AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stonehead HoldCo AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fastighetsjägaren Byggnads AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stonehead PropCo AB
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Täckeråker
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Götgatan 10
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Götgatan 10
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
G10 Stockholm Ekonomisk förening
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
G10 Stockholm Ekonomisk förening
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Adrian Aapro har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-09
Aapro Projekt AB
Likvidation...
Styrelseledamot
Utträde: 2021-12-29
Aaprofast 2 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-09-21
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 11 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fastighets AB S.V.T Aapro
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sami Mikael Aapro
Ordförande
Sami Mikael Aapro
Huvudansvarig revisor
Erik John-David Larsson
Styrelseledamot
Alexander Aapro
Styrelseledamot
Adrian Aapro
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
AO Jordbromalm AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Ulf Christer Olofsson
Styrelseledamot
Sami Mikael Aapro
Ordförande
Sami Mikael Aapro
Styrelseledamot
Karin Maria Olofsson
Huvudansvarig revisor
Erik John-David Larsson
Styrelseledamot
Anna Maria Olofsson
Styrelseledamot
Alexander Aapro
Styrelseledamot
Adrian Aapro
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp
Aaprofast Köksmästaren AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Sami Mikael Aapro
Ordförande
Sami Mikael Aapro
Huvudansvarig revisor
Erik John-David Larsson
Styrelseledamot
Alexander Aapro
Styrelseledamot
Adrian Aapro
Revisor
BDO Mälardalen AB
Tillbaka till sidans topp