Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Helvar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-22 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-20 |