Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Adam Gustav Karlsson
Adam Gustav Karlsson
19760122-XXXX
Ta kreditupplysning
Adam Gustav Karlsson är en man född den 22 januari 1976. Han är folkbokförd i Bromma sedan 2024-02-16. Bromma ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
All in Equestrian AIE AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
H & M Hennes & Mauritz AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
H & M Hennes & Mauritz Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Weekday Brands AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
H & M Hennes & Mauritz International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
H&M Fashion AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Lorem Ipsum AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
H & M Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
H & M Finance AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Singular AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Store Lens AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Syre Impact AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
WLC Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Adam Gustav Karlsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-20
FaBric Scandinavien AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-07-10
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-07-10
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 20 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
All in Equestrian AIE AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Johan Fredrik Björkstedt
Extern firmatecknare
Anna Jenny Gemzell
Extern firmatecknare
Carl Henrik Gemzell
Extern firmatecknare
Peter Imre Ekeberg
Styrelsesuppleant
Adam Gustav Karlsson
Huvudansvarig revisor
Carl Didrik Roos
Styrelseledamot
Lars Daniel Ervér
Verkställande direktör
Lars Daniel Ervér
Extern firmatecknare
Eric Joseph Ahlberg
Extern firmatecknare
Anna Helena Lagerman
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp
H & M Hennes & Mauritz AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Gunnar Dahlvig
Styrelseledamot
Johan Thomas Christian Sievert
Styrelseledamot
Agneta Maria Gustafsson
Styrelseledamot
Lena Margareta Patriksson Keller
Styrelseledamot
Danica Kragic Jensfelt
Extern firmatecknare
Johan Fredrik Björkstedt
Styrelseledamot
Stina Elisabet Bergfors
Extern firmatecknare
Anna Jenny Gemzell
Extern firmatecknare
Carl Henrik Gemzell
Styrelseledamot
Skyddad identitet
Ordförande
Skyddad identitet
Extern firmatecknare
Peter Imre Ekeberg
Extern firmatecknare
Adam Gustav Karlsson
Huvudansvarig revisor
Carl Didrik Roos
Styrelseledamot
Anna Maria Christina Synnergren
Styrelseledamot
Tim Tobias Gahnström
Extern verkställande direktör
Lars Daniel Ervér
Extern firmatecknare
Eric Joseph Ahlberg
Extern firmatecknare
Anna Helena Lagerman
Revisor
Deloitte AB
Styrelseledamot
Keith Antony Barker
Styrelsesuppleant
Erla Brita Sofia Almbrandt
Styrelsesuppleant
Hans Arne Nilsson
Styrelsesuppleant
Anna Marie Therese Nordström
Styrelseledamot
Helena Ildiko Saxon
Tillbaka till sidans topp
H & M Hennes & Mauritz GBC AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern firmatecknare
Johan Fredrik Björkstedt
Extern firmatecknare
Anna Jenny Gemzell
Extern firmatecknare
Carl Henrik Gemzell
Extern firmatecknare
Peter Imre Ekeberg
Styrelsesuppleant
Adam Gustav Karlsson
Huvudansvarig revisor
Carl Didrik Roos
Styrelseledamot
Lars Daniel Ervér
Verkställande direktör
Lars Daniel Ervér
Extern firmatecknare
Eric Joseph Ahlberg
Extern firmatecknare
Anna Helena Lagerman
Revisor
Deloitte AB
Tillbaka till sidans topp