Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-05-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-31 |