Org.nr: 556527-3843
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Monaco, Danilo | 2023-12-06 |
Styrelseledamot | Constant du Fraysseix, Benjamin | 2023-05-06 |
Styrelseledamot | Marcheteau, Olivier | 2023-02-10 |
Ordförande | Vandervynckt, Cédric Patrick Jacques | 2022-04-28 |
Styrelseledamot | Vandervynckt, Cédric Patrick Jacques | 2022-04-28 |
Styrelseledamot | Du Fraysseix, Benjamin Constant | 2022-04-28 |
Verkställande direktör | Vandervynckt, Cédric Patrick Jacques | 2022-04-28 |
Extern firmatecknare | Petomaa, Leena Inkeri | 2021-12-10 |
Styrelseledamot | Guillame, Patry Boris Julien | 2021-12-08 |