Org.nr: 556314-0820
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Edstrom, Andréa Margareta | 2024-07-02 |
Extern verkställande direktör | Andersson, Jan Donald Thomas | 2024-01-13 |
Ordförande | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2023-12-15 |
Styrelseledamot | Jonsson, Fredrik Gunnar Ingemar | 2023-12-15 |
Revisor | Söderberg, Marita Ingela | 2022-07-23 |
Styrelsesuppleant | Andersson, Emelie Ann-Sofie | 2022-01-15 |