Org.nr: 556605-7336
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | de Prest, Jacques-François | 2024-03-21 |
Huvudansvarig revisor | Blom, Hans Evert | 2023-05-18 |
Styrelseledamot | Melis, Olivier Jean René | 2022-11-23 |
Extern verkställande direktör | Bertills, Sofia Charlotta | 2022-05-03 |