Org.nr: 559210-6974
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bjoernklou, Bernt Axel Hjalmar | 2024-03-27 |
Styrelsesuppleant | Senbom, Sten Henrik | 2024-03-27 |
Delgivningsbar person | Ingmanson, Kerstin Berit Irene | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Thorell Lignelius, Simon Jan-Håkan | 2024-02-13 |
Styrelsesuppleant | Beck, Ulf Egill | 2023-12-15 |
Styrelsesuppleant | Anesäter, Wilhelm Per | 2022-02-23 |
Styrelsesuppleant | Zeray, Jonathan | 2022-01-28 |
Styrelseledamot | Ergashev, Otabek | 2021-12-17 |