Org.nr: 556528-4329
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Johansson, Per Ingemar | 2024-08-21 |
Styrelseledamot | Eriksson, Sven Erik | 2023-06-13 |
Styrelsesuppleant | Hassel, Liselott Carita | 2023-06-13 |
Styrelsesuppleant | Sandberg, Knut Henrik | 2023-06-13 |
Styrelsesuppleant | Eriksson, Per Rickard | 2023-06-13 |
Huvudansvarig revisor | Myhr, Jan Martin | 2023-06-13 |
Lekmannarevisor | Råberg, Inger Linnéa | 2023-06-13 |
Extern verkställande direktör | Josefsson, Erik Lennart | 2022-08-03 |
Lekmannarevisor | Magnusson, Gustav Evert | 2022-05-31 |