Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Tyson & Blake AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Tyson & Blake AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Genesink Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PDG Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-03 |
||
Ordförande Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-03 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-12-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-10 |