Org.nr: 556310-6375
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Revisor | Söderlind, Per Jonas Christer | 2024-08-06 |
Styrelseledamot | Kaakoush, Ashraf | 2022-11-29 |
Styrelsesuppleant | Dammfors, Michel Juhani Gunnar | 2022-09-23 |
Styrelseledamot | Bramkvist, Stig Andreas | 2021-11-16 |
Verkställande direktör | Bramkvist, Stig Andreas | 2021-11-16 |