Org.nr: 556607-7730
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Almström, Knut Erland | 2024-07-30 |
Styrelseledamot | Stigenberg, Per Göran Åke | 2024-07-30 |
Styrelsesuppleant | Jonsson, Karin Agnes Maria | 2024-07-30 |
Styrelseledamot | Bjernbäck D'Hondt, Karin Maria | 2024-01-27 |
Styrelseledamot | Pedersen, Rune | 2023-06-01 |
Extern verkställande direktör | Comstedt, Mats Olof | 2023-01-03 |
Ordförande | Edén, Jonas Karl Olof | 2022-07-12 |
Styrelseledamot | Edén, Jonas Karl Olof | 2022-07-12 |
Styrelseledamot | Agerman, Åsa Elisabeth | 2022-03-02 |